قعدة للمتعة و الفائدة و التعارف
center][/center]
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

قعدة للمتعة و الفائدة و التعارف


 
الرئيسيةقعدةمكتبة الصورقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 طريقه لتعلم الحساب سهلة و سريعة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
miloud
المشرف العام
المشرف العام


عدد المساهمات : 2485
نقاط تميز العضو : 5621
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 07/08/2008
العمر : 32
الموقع : وادي سوف

مُساهمةموضوع: طريقه لتعلم الحساب سهلة و سريعة   الإثنين أكتوبر 05, 2009 12:44 pm

طريقه حسابيه علموها أبناءكم


إذا ما سألتك الآن : ما حاصل ضرب 2×3 ؟

ستجيب بكل سلاسة : 6 !


وإذا ما سألتك في كم ثانية حللت هذه المسألة ؟؟ .. ستجيب في أقل من ثانية !!

حسنا .. هل تستطيع ( بنفس السرعة ) أن تحسب حاصل ضرب 12×13 ؟

ستتردد وربما استخدمت الآلة !!.. لا لا بدون آلة..!
هناك
طريقة رياضية صاروخية تضمن لك دقة النتيجة المتناهية مع سرعة رهيبة الآداء
, مختصرا بذلك الكثير من الوقت الهدف منها هو الحصول على نواتج ضرب
الأعداد من 11 إلى 19 بنفس السرعة والكفائة التي نضرب بها الأعداد من 1
إلى 9

أكمل معنا بقية الموضوع حتى تشاهدها !

إليك الحل :


12 ×
13
خذ الرقم(2) واضربه في(3) وضع أول ناتج : 6
نفس الرقم(2) اجمعه مع (3) وضع ثاني ناتح :5
ضع الواحد الأخير : 1
فتصبح النتيجة : 156

فلنجرب مثال آخر :

14×12 = ؟
4×2 = 8 وأيضا 4+2=6 . مع الواحد الأخير إذا ً الناتج هو : 168


كما
ترى , نحن نأخذ الرقمين من خانة المئات , ونضربهم في بعضهم.. ونأخذ نفس
الرقمين من خانة المئات.. ونقوم بجمعهم.. بعد ذلك نضع الواحد لأن مضروب أي
رقمين في بعضهم يكون الناتج ثلاثة أرقام ورقمنا الثالث طبعا هو الواحد .


مثال للتثبيت :

11×13 = ؟
1×3 = 3 وأيضا 1+3=4 . مع الواحد الأخير فالناتج : 143


مثال أخير :

17× 12 = ؟
7×2= 4 وأيضا 7+2(+1)=0 , الواحد الأخير(+1) يكون الناتج : 204

كما رأيت , في حالة كان هناك ناتج ضرب أو جمع فوق العشرة فنتعامل معها كما نتعامل مع مسائل الجمع ..


مع الوقت والتعود .. ستصبح مسألة بديهية جدا وستضرب جميع الأرقام من 11 إلى19 في أقل من ثلاث ثواني !!



هل رأيت سرعتها ؟؟

المهم ردد هذه الطريقة عدة مرات و سترى ان العملية جد سهلة

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gaada-soufia.yoo7.com/
miloud
المشرف العام
المشرف العام


عدد المساهمات : 2485
نقاط تميز العضو : 5621
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 07/08/2008
العمر : 32
الموقع : وادي سوف

مُساهمةموضوع: رد: طريقه لتعلم الحساب سهلة و سريعة   الإثنين أكتوبر 05, 2009 12:45 pm

و هناك العديد من الطرق الخاصة منها بمضاعفات 5 , و الخاصة بالأرقام المضروبة في 11

بالنسبة للأعداد المضاعفة لـ 5 فإن مربعها أي جداء الرقم في نفسه

تستطيع حسابه بالطريقة التالية:

نبدأ بمثال:

15 × 15 = ( نضرب 5 × 5 = 25 , ثم نضرب 1 × العدد الذي يليه و هو 2 و الناتج 2 ) الناتج = 225

مثال آخر ليتضح الأمر:

25 × 25 = ( كما في المرة السابقة 5 × 5 = 25 , و نضرب 2 في العدد الذي يليه و هو 3 = 6 ) النتيجة الأخيرة 625




و سأعطيكم بعض الأمثلة على الأرقام المضروبة في 11

تكون بجمع الرقمين الآحاد و العشرات بالنسبة للأرقام المكونة من رقيمن و وضعه بينها

مثال:

12 × 11 = 132 فإذا لاحظت فإن 2 + 1 = 3 توضع بين الرقمين

مثال آخر 15 × 11 بدون تفكير = 165

17 × 11 بدون تفكير = 187

35 × 11 بدون تفكير = 385

62 × 11 بدون تفكير = 682

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gaada-soufia.yoo7.com/
sirine80
مشرفة منتدى رئيسي


عدد المساهمات : 1566
نقاط تميز العضو : 604
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 21/06/2008
العمر : 40

مُساهمةموضوع: رد: طريقه لتعلم الحساب سهلة و سريعة   الأربعاء أكتوبر 07, 2009 2:12 am


طريقة جدو سهلة نحتاجها كثيرا في حل مثل هذه العمليات
يعطيك العافية أخي ميلود على المجهودات
الكثيرة في هذا المجال
نحن في إنتظار طرق أخرى أسهل
تقبل مروري

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
طريقه لتعلم الحساب سهلة و سريعة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
قعدة للمتعة و الفائدة و التعارف :: المناهج التربوية-
انتقل الى: